JAMES WILLIAM GIFFORD CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST MAKES GRANTS TO INDIVIDUALS OR GROUPS LIVING OR WORKING WITHIN THE BOUNDARIES OF THE PARISH OF CHARD, SOMERSET, WHO HAVE FINANCIAL NEED OR ASSISTANCE WITH THEIR DAY-TO-DAY LIVING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 07 Medi 2012: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL FREESTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Ann Kember | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
RUTH MARGARET COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA ANNE GERTRUDE LOUISE LOADER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ANDREW PETER GLANVILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27k | £2.32k | £2.36k | £2.42k | £2.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.06k | £3.26k | £1.80k | £813 | £1.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 15/10/1962. AS AMENDED BY RESOLUTION S74 CA93 DATED 30/10/98.
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE SICK POOR IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS - (1) THE SUPPLY OF BEDDING, COMFORTS, FOOD, FUEL, MEDICAL AND OTHER AIDS. (2) GRANTS FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE SICK INFIRM CONVALESCENT OR IN NEED OF REST OR CHANGE OF AIR, TO DEFRAY THE EXPENSE OF RECUPERATIVE HOLIDAYS AND OF OBTAINING DOMESTIC HELP. (3) THE DONATION OF MONEY IN AID OF THE FUNDS OF ANY CONVALESCENT HOME OR OTHER INSTITUTION OR ORGANISATION ESTABLISHED OR TO BE ESTABLISHED FOR CARE AND RELIEF OF SICK POOR PERSONS UPON TERMS THAT WILL ENSURE THAT THE BENEFITS OF THE INSTITUTION OR ORGANISATION ARE AVAILABLE FOR THE SICK POOR OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BOROUGH OF CHARD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Parish Office
St Mary's Church Centre
Holyrood Street
Chard
Somerset
TA20 2DN
- Ffôn:
- 07432635180
- E-bost:
- lynseylawrence@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window