C E ELIOT-COHEN'S CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 243300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The activities of the Charity are for the furtherance of such charitable purposes as the Trustees think fit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 March 2024

Cyfanswm incwm: £28,663
Cyfanswm gwariant: £19,726

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bracknell Forest
  • Gorllewin Berkshire
  • Reading
  • Slough
  • Wiltshire
  • Windsor And Maidenhead
  • Wokingham
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN VERONICA ELIOT-COHEN Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF HOLY CROSS CHURCH RAMSBURY
Derbyniwyd: Ar amser
TIMOTHY EDWARD ELIOT-COHEN Ymddiriedolwr
THE DAVID LEWIS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 22/03/2020 22/03/2021 22/03/2022 22/03/2023 22/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.15k £16.18k £15.87k £18.34k £28.66k
Cyfanswm gwariant £17.09k £17.81k £19.32k £17.77k £19.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 22 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 22 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 22 Mawrth 2023 01 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 22 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 22 Mawrth 2022 07 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 22 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 22 Mawrth 2021 09 Chwefror 2022 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 22 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 22 Mawrth 2020 29 Ionawr 2022 372 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 22 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hilldrop Farm
Hilldrop
Ramsbury
MARLBOROUGH
Wiltshire
SN8 2HB
Ffôn:
01512366666
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael