Hanes ariannol YMCA WHITE ROSE
Rhif yr elusen: 243410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.87k | £223.77k | £336.77k | £279.94k | £119.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £315.40k | £301.25k | £316.02k | £251.17k | £198.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.69k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.