Dogfen lywodraethu YMCA WHITE ROSE
Rhif yr elusen: 243410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/04/1906 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/02/1959 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/1984 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/04/2011
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE CAUSE AND WORK OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS IN THE CITY OF SHEFFIELD AND SURROUNDING DISTRICTS (FOR FURTHER DETAILS, SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM AND ARTICLES)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SHEFFIELD AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.