Hanes ariannol BOGNOR AND BERSTED UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 243657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.15k £2.30k £2.58k £2.69k £2.89k
Cyfanswm gwariant £6.66k £1.32k £2.04k £4.37k £2.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A