THAXTED RELIEF IN NEED CHARITIES

Rhif yr elusen: 243782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Operation of Almshouses Distribution of funding to poor and needy within the parish of Thaxted

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £54,835
Cyfanswm gwariant: £50,001

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HUNTS AND OTHER CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW CLARK MCKERNAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Peter Colin Burns Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Victoria Mary Alma Knight Ymddiriedolwr 29 October 2019
Dim ar gofnod
Victoria Melanie Saych Ymddiriedolwr 29 October 2019
Dim ar gofnod
Joe Oliver Stagg Ymddiriedolwr 29 October 2019
Dim ar gofnod
RICHARD PETER HINGSTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN LYDIA FREEMAN Ymddiriedolwr
THAXTED UNITED REFORMED CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
MARY DE MONTFICHET JOHNES POOR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ADRIAN PETER LOWE Ymddiriedolwr
TOWN ESTATE NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
TOWN ESTATE (ESTATE TRUSTEES )
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
ROBERT DRAPER CATON Ymddiriedolwr
TOWN ESTATE (ESTATE TRUSTEES )
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
TOWN ESTATE NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
DAVID ROBERT BARNARD Ymddiriedolwr
THAXTED CENTRE FOR THE DISABLED
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP GEORGE LEEDER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £83.30k £44.96k £67.02k £51.37k £54.84k
Cyfanswm gwariant £30.12k £428.41k £53.78k £33.68k £50.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Tachwedd 2024 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Tachwedd 2024 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 11 JUNE 1974
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF THAXTED WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS
Maes buddion
PARISH OF THAXTED
Hanes cofrestru
  • 22 Gorffennaf 1965 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6A Cole End Lane
Sewards End
SAFFRON WALDEN
Essex
CB10 2LQ
Ffôn:
07802805091
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael