ymddiriedolwyr THE F E CLEARY SCHOOLS FUND
Rhif yr elusen: 243956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Keating | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Christopher Francis Coulbeck | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Gary Kenneth Haigh | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Nicolas Henry Charles Tindal | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Stephen Patrick Spencer-Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
MILES ANTHONY JENNER | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|||||
Iain Duncan Francis Smedley | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Mr R Ewan Harries | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.