PENCARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides for those in need, by reason of youth, age, ill-health, disability or financial hardship, such beneficiaries being of the Jewish faith and living in the local Jewish community or with a significant connection to the local Jewish community. For the advancement of the Jewish faith the charity also makes grant to synagogues in the local Jewish community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru
Llywodraethu
- 25 Awst 1965: Cofrestrwyd
- PENYLAN HOUSE, JEWISH RETIREMENT AND NURSING HOME (Enw blaenorol)
- SOUTH WALES, MONMOUTHSHIRE AND WEST OF ENGLAND JEWISH HOME FOR THE AGED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH COTSEN JP | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOHN MINKES | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
LYNICE CAWSTON | Ymddiriedolwr | 30 March 2014 |
|
|
||||
RUTH LEVENE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Philip David Stewart | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURENCE KAHN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RALPH WHITTEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET WHITTEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.41k | £117.83k | £126.94k | £132.46k | £127.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.72k | £109.35k | £102.15k | £143.47k | £174.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/03/1946 AS AMENDED ON 12/07/1988 AS AMENDED ON 14/01/2003 AS AMENDED ON 22/10/2006 AS AMENDED ON 12/12/2010 AS AMENDED ON 10/02/2013 AS AMENDED ON 02 OCT 2017 as amended on 09 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND SPECIFICALLY RESTRICTED TO: 1. THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL- HEALTH, DISABILITY, OR FINANCIAL HARDSHIP, SUCH BENEFICIARIES BEING: A. AGED PERSONS OF THE JEWISH FAITH LIVING IN THE LOCAL JEWISH COMMUNITY; B. OTHER PERSONS OF THE JEWISH FAITH LIVING IN THE LOCAL JEWISH COMMUNITY; C. OTHER PERSONS WITH A SIGNIFICANT CONNECTION TO THE LOCAL JEWISH COMMUNITY; D. OTHER PERSONS IN NEED; AND 2. THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT, INCLUDING BY THE MAKING OF GRANTS TO SYNAGOGUES IN THE LOCAL JEWISH COMMUNITY.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 2526
CARDIFF
CF23 0GU
- Ffôn:
- 07748960195
- E-bost:
- penylan.mgmt@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window