Dogfen lywodraethu CHELMSFORD DRILL HALL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 244069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF THE 19 MAY 1970, 23 JUNE 1976, 5 MAY 1998 AND 24 OCTOBER 2001, AS AMENDED 14 OCTOBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE EFFICIENCY AND MORALE OF THE SUB-UNITS IN ESSEX OF E (ESSEX & HERTFORDSHIRE) COMPANY, THE EAST OF ENGLAND REGIMENT, TERRITORIAL ARMY OR ANY SUCCESSOR UNITS OR SUB-UNITS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 23 OF SCHEME OF 19TH MAY 1970).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.