ymddiriedolwyr CONGLETON INCLOSURE TRUST
Rhif yr elusen: 244136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET ELIZABETH GOODIER | Cadeirydd |
|
||||||||||
Ian Watson | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||||||
Adele Cook | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||||||
JOHN ROBERT HULSE | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||||||
David Beech | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||||
Pamela Newman | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||||
Sion Raw-Rees | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||||||
Anthony Norman Curwen | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||||||
BRENDA COOK | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|||||||||
JANET IRENE HOLLINS | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||||||
MR J S DAVIES | Ymddiriedolwr | 27 April 2011 |
|
|||||||||
KENNETH STANLEY WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN WILSON BEARDMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.