THE TOWN LANDS ECCLESIASTICAL CHARITY

Rhif yr elusen: 244143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Upkeep of St Peter's Church Yoxall

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 June 2024

Cyfanswm incwm: £448
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Chwefror 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JUDITH RICKARD Ymddiriedolwr 28 April 2022
THE TOWN LANDS NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN LANDS (ESTATE TRUSTEES)
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF THOMAS AND SARAH TAYLOR
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND JOHN SPATEMAN
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jeremy Clive Brading Ymddiriedolwr 26 November 2021
UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
TOWN LANDS (ESTATE TRUSTEES)
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL FOUNDATION OF THOMAS AND SARAH TAYLOR
Derbyniwyd: Ar amser
THE TOWN LANDS NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/06/2020 24/06/2021 24/06/2022 24/06/2023 24/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £815 £388 £407 £412 £448
Cyfanswm gwariant £409 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 24 Mehefin 2024 15 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mehefin 2023 15 Gorffennaf 2024 82 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 24 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mehefin 2022 28 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mehefin 2021 21 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mehefin 2020 06 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE RECTORY
SAVEY LANE
YOXALL
BURTON-ON-TRENT
DE13 8PD
Ffôn:
01543472528
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael