Dogfen lywodraethu ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA LIMITED
Rhif yr elusen: 244533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 JUN 1963 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 DEC 1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 OCT 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 OCT 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 OCT 2018 as amended on 07 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULAR MUSICAL EDUCATION AND TO ENCOURAGE THE ARTS OF MUSIC, DRAMA, MIME, DANCING AND SINGING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.