ymddiriedolwyr ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA LIMITED
Rhif yr elusen: 244533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Keith HULME | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Joshua Nathanael CIRTINA | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Jeffrey STOREY | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|||||
LORD PAUL YAW BOATENG | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Elisabeth Anne Varlow | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
PATRICK JOHN FLANAGHAN | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Philip Henry KELLER | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|||||
SALI-WYN RYAN | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||
ELIZABETH CASE | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.