TOWNLAND CHARITY

Rhif yr elusen: 244628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Owner of a field from which rents are received annually and used for funding support, primarily for elderly inhabitants of Colne Engaine

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £383
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 1965: Cofrestrwyd
  • 09 Mai 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 19 Mehefin 2013: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TOWN LAND CHARITY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
George Courtauld Ymddiriedolwr 14 September 2023
BOCKING VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
EARLS COLNE AND HALSTEAD EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SEXTON'S FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Terence Charles Floyd Ymddiriedolwr 13 January 2023
Dim ar gofnod
ALAN GEORGE BARNARD Ymddiriedolwr 11 June 2015
Dim ar gofnod
VIRGINIA ISMALIA JEGGO Ymddiriedolwr 17 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £711 £379 £754 £677 £383
Cyfanswm gwariant £575 £120 £0 £800 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 23 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 21 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 17 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 16 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 HIGH CROFT
COLNE ENGAINE
COLCHESTER
CO6 2HE
Ffôn:
01787 223140
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael