Dogfen lywodraethu HARROGATE INTERNATIONAL FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 244861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 SEPTEMBER 1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 JULY 1970, 8 FEBRUARY 1979, AND 14 JANUARY 2002, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 AUGUST 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, FURTHER, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION IN AND KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS IN GENERAL AND MUSICAL, DRAMATIC, LITERARY AND VISUAL ARTS IN PARTICULAR SO FAR AS SUCH OBJECTS MAY BE CHARITABLE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.