THE LEAGUE OF FRIENDS OF ILKESTON COMMUNITY HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Foster interest in the Ilkeston Community Hospital, support the work of the hospital by means of voluntary services, raising funds, receiving donations etc and ensure monies received are spent wisely.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1002188 THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE HEANOR HOSPITAL
- 09 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF ILKESTON COMMUNITY HOSPITALS (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ILKESTON HOSPITALS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Marchment | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Joanna Marie Farmer | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Tina Sharon Barker | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Jill Schmidt | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Heather Howe | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Susan Speake | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Judy Barratt | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Valerie Custance | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Michael Barker | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Michael Charles Lathbury | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.26k | £24.49k | £83.65k | £40.51k | £159.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.41k | £88.76k | £18.24k | £88.57k | £109.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JANUARY 1961 AND AMENDED 20 MARCH 1974 AND 21 MARCH 1990
Gwrthrychau elusennol
TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND THE SUPPORT OF THE WORK OF THE HOSPITALS BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLUASE 3 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
ILKESTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
106 Mason Road
ILKESTON
DE7 9LP
- Ffôn:
- 07967123426
- E-bost:
- lisa.george9@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window