ymddiriedolwyr CHARITY OF THE HELIONS BUMPSTEAD AND BAXTER CHARITIES
Rhif yr elusen: 244950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Canon Jonathan Lowe | Cadeirydd | 01 July 2013 |
|
|||||
Juliet Cicely Katharine Corfield | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||
Denise Elizabeth Ruth Harriss | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
David West | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
JANE ELIZABETH SLADE | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.