ymddiriedolwyr THE CRESCENT THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 245054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Middleton | Cadeirydd | 25 November 2015 |
|
|
||||
Jennifer Janice Joanne Thurston Miss | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Elkington | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Ray Arthur Duddin | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Dewi Johnson | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Adam Martyn Paul Davenport | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
STEVEN DAVIS | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|||||
Vera Eileen Dean | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Kimberley Maynard | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Plumpton | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Janet Cunningham | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
ROSEMARY ANNE SNAPE | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
||||
JACQUELINE PETINO BLACKWOOD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.