THE 4TH DIVISION TRUST

Rhif yr elusen: 245291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nil

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £2,843
Cyfanswm gwariant: £48,066

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Rhagfyr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 14 Ionawr 1966: Cofrestrwyd
  • 23 Rhagfyr 2011: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALDERSHOT COMMAND TRUST (Enw blaenorol)
  • THE SOUTHERN DISTRICT TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Victoria Whiting Cadeirydd 07 October 2024
Dim ar gofnod
ALISTA PETERS Ymddiriedolwr 02 September 2024
Dim ar gofnod
Aaron Benson Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Matthew Palmer Ymddiriedolwr 05 January 2024
Dim ar gofnod
David Kenny OBE Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Desmond Mhere Ymddiriedolwr 31 March 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.00k £8.61k £123.89k £3.90k £2.84k
Cyfanswm gwariant £88.53k £23.13k £20.11k £75.26k £48.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 14 Chwefror 2024 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 09 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 08 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Tachwedd 2021 281 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

08 Tachwedd 2021 281 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF COMMISSIONERS DATED 4TH JANUARY 1993 AS VARIED BY SCHEME SEALED 4 DECEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE MANAGING TRUSTEES OF THE SOUTHERN DISTRICT CHARITIES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE SOUTHERN DISTRICT FUND FOR SUCH CHARITABLE PURPOSE AS THEY FROM TIME TO TIME THINK FIT FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE ARMY AND ARE FROM TIME TO TIME SERVING THE SOUTHERN DISTRICT SO AS TO IMPROVE THEIR MILITARY EFFICIENCY OR THEIR CONDITIONS OF LIFE, OR IN RELIEVING CASES OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS AND THEIR DEPENDENTS (2) THE MANAGING TRUSTEE OF THE SOUTHERN DISTRICT CHARITIES SHALL APPLY THE CLEAR INCOME AND AT THEIR DISCRETION THE WHOLE OR PART OF THE PROPERTY OF THE SOUTHERN DISTRICT TRUST IN EITHER OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS:- (A) IN MAKING GRANTS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS ESTABLISHED WITHIN SOUTHERN DISTRICT OR ELSEWHERE AS THEY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (B) IN OR TOWARDS PROVIDING RECREATIONAL FACILITIES FOR PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE ARMY AND ARE FROM TIME TO TIME SERVING IN SOUTHERN DISTRICT SO AS TO IMPROVE THEIR MILITARY EFFICIENCY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Rhagfyr 2011 : Asset transfer out
  • 14 Ionawr 1966 : Cofrestrwyd
  • 23 Rhagfyr 2011 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O COMMANDING OFFICER
HQ Regional Command
Montgomery House
Queens Avenue
ALDERSHOT
GU11 2JN
Ffôn:
01252787612
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael