Hanes ariannol JOSEPH LEVY CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 245592
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.77k | £799.65k | £808.32k | £805.01k | £803.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.27m | £339.42k | £814.01k | £472.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £795.77k | £799.65k | £808.32k | £805.01k | £803.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.17m | £222.17k | £694.22k | £382.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £89.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.04k | £16.93k | £28.51k | £27.85k | £48.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £944.23k | £983.32k | £32.42k | £503.71k | £161.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £80.75k | £84.01k | £88.74k | £91.94k | £89.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.