ymddiriedolwyr THE WORTWELL TOWN LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 245608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|||||
Margaret Collyer | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
SHEILA READ | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
DAPHNE COOK | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
ALLISON COPENAN | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|||||
SARAH NOY | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.