ymddiriedolwyr SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HELLENIC STUDIES
Rhif yr elusen: 245623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Paul Anthony Cartledge | Cadeirydd | 13 June 2020 |
|
|
||||
Dr Lyndsay Coo | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Theodora Suk Fong Jim | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
The Right Honourable Sir Launcelot Henderson | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Francesca Modini | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
John Alty | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Jan Haywood | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Marco Perale | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Ralph Anderson | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Dr Tiziana D'Angelo | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Professor Andrew Meadows | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Professor Timothy Whitmarsh | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Professor Thomas Harrison | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Emily Hauser | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Dr Hannah Willey | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Professor Gonda Van Steen | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
Josephine Lesley Fitton | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
Fiona Macintosh | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|||||
Professor Emma Greensmith | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|||||
Dr Anastasia Christophilopoulou | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Helen McVeigh | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Dr Jonathan Hesk | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Orrells | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Dr Emily Kneebone | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Peter Lennon | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.