Hanes ariannol WELLOW CHURCH SCHOOLROOM

Rhif yr elusen: 245654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.37k £42.84k £22.82k £10.82k £16.70k
Cyfanswm gwariant £18.42k £47.71k £4.94k £14.54k £27.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.99k £21.02k £768 £895