THE ROLLESBY MAPES AND AMIS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity rents out their land and with the rent we distribute cash or coal to Rollesby parishioners who have lived in village for 10 years and are aged 75 or over.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 1965: Cofrestrwyd
- POOR'S ALLOTMENT (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dudley Hawksley Tacon | Cadeirydd | 15 November 2023 |
|
|
||||
STEPHANIE CATHERINE GALLANT | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
glenda laureen tooke | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
ROSEMARY RUDRUM | Ymddiriedolwr | 07 November 2011 |
|
|
||||
SHAUN VINCENT DAY | Ymddiriedolwr | 10 November 2004 |
|
|
||||
SARAH ANNE TACON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/03/2020 | 22/03/2021 | 22/03/2022 | 22/03/2023 | 22/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59k | £3.41k | £2.52k | £2.52k | £3.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96k | £3.12k | £2.63k | £2.69k | £2.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Mawrth 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mawrth 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCLOSURE AWARD DATED 7TH MARCH 1816 (PR VOL.26 PAGE 272) AND RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74(2) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
FUEL FOR THE POOR OF THE PARISH OF ROLLESBY.
Maes buddion
PARISH OF ROLLESBY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GRANGE
FLEGGBURGH ROAD
ROLLESBY
GREAT YARMOUTH
NR29 5AJ
- Ffôn:
- 01493730236
- E-bost:
- thetacons@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window