Hanes ariannol THE WILTON MEMORIAL ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 245928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.39k £18.01k £14.96k £13.47k £18.86k
Cyfanswm gwariant £13.93k £13.28k £16.87k £13.43k £12.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A N/A N/A