ymddiriedolwyr DEDHAM VALE SOCIETY
Rhif yr elusen: 246007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES CLOVER | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Marian Frances Nicholls | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||||||||
Anne Brown | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||||||||
William Shearer | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|||||||||||
Katherine Warburton | Ymddiriedolwr | 11 January 2016 |
|
|||||||||||
Paul Gallifant | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|||||||||||
Adam Sedgwick | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
ROBERT FELIX ERITH TD DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
PENELOPE PROBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN OSBORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.