CHARITY OF ROBERT GRANTHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poor men
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 1965: Cofrestrwyd
- 24 Tachwedd 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 05 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 17 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 7TH JUNE 1616, P.R. 32P.4 P.654.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF FOUR POOR BEADSMEN (OR BEGGARS) (OR ALMSMEN) FROM DUNHOLM, FOUR FROM SCOTHERN AND TWO FROM SUDBROOKE. BENEFITS TO BE DISTRIBUTED ON ALL SOULS AND ASCENSION FEAST DAYS 10/- TO BE PAID TO THE VICAR FOR THE DELIVERY OF A SERMON ON THE SAME FEAST DAYS.
Maes buddion
PARISHES OF DUNHOLME,SCOTHERN,SUDBROOKE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window