ymddiriedolwyr THE HONOURABLE CHARLES WROTTESLEY
Rhif yr elusen: 246036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Oliver Carver | Cadeirydd |
|
||||||
Annie Elizabeth Fletcher | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
Craig William Pickering | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|||||
Rev MARGARET MURIEL MATTOCKS | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||
Janice Elizabeth Symonds | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|||||
HAZELL MAY BRISTOW | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
SUSAN MARILYN LOUISA CARTWRIGHT | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|||||
DAVID ALAN JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WENDY ANN STREET | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.