ymddiriedolwyr WEST BERKSHIRE COMMUNITY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 246183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART STEPHENS | Cadeirydd |
|
||||||
Jade Daniel Hardisty | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ian Shaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Alison Mackrill | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Louisa Karen Buckland | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Christine Sloan | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Lorraine Marie Hardisty | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Carol Frances Taylor | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Emma Stephens | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Jean Lyle | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Lindsey Stephens | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||
Lynn Daulby | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Patricia Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Helen Olivia Whitley | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|
||||
JACKIE FLYNN | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
||||
MRS ANNE BENNETT JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA MARGARET GALBRAITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN ISAACS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATE MAYO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS BYNG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.