LICHFIELD AND BILSTON DRILL HALLS TRUST FUND

Rhif yr elusen: 246189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Managing Trustees make grants, at their discretion, to selected TA Units based within the County of Stafford (including those Units in the geographical area of the former County of Stafford) and the Staffordshire Army Cadets Force for such charitable purposes as are calculated to further their miliotary efficiency by improving the facilities and amenities of training and service.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £15,624
Cyfanswm gwariant: £9,981

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Dudley
  • Sandwell
  • Swydd Stafford
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Ebrill 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 03 Ionawr 1965: Cofrestrwyd
  • 16 Ebrill 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BILSTON AND LICHFIELD DRILL HALLS TRUST FUND (Enw gwaith)
  • BILSTON DRILL HALL TRUST FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
COLONEL TDC LLOYD OBE, TD, DL Cadeirydd
Dim ar gofnod
COLONEL Richard Lewis Maybery Ymddiriedolwr 13 December 2017
YOUTH ORGANISATIONS IN UNIFORM WEST MIDLANDS CIO
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN WRIGHT Ymddiriedolwr 18 February 2016
Dim ar gofnod
STUART GAVIN MOUNTFORD Ymddiriedolwr 05 March 2013
Dim ar gofnod
MAJOR D HARRIS TD Ymddiriedolwr
KINGSWOOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
COLONEL CE COMPORT OBE, TD, DL Ymddiriedolwr
ROYAL ARTILLERY CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MAJOR PC MULINGANI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.39k £10.85k £10.74k £44.04k £15.62k
Cyfanswm gwariant £13.20k £11.33k £11.39k £9.04k £9.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 15 MAY 1972 AS VARIED BY SCHEME OF 14 DECEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE USED IN MAKING GRANTS TO ANY OF THE EXISTING UNITS (WHICH ARE: B COMPANY 2ND BATTALION MERCIAN VOLUNTEERS, TERRITORIAL ARMY AND HEADQUARTERS COMPANY AND C (STAFFORDSHIRE) COMPANY 1ST BATTALION MERCIAN VOLUNTEERS, TERRITORIAL ARMY;) FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS ARE CALCULATED TO FURTHER THEIR MILITARY EFFICIENCY BY IMPROVING THE FACILITIES AND AMENITIES OF TRAINING AND SERVICE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Ebrill 2015 : Asset transfer out
  • 03 Ionawr 1965 : Cofrestrwyd
  • 16 Ebrill 2015 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
W M R F C A
TENNAL GRANGE
TENNAL ROAD
BIRMINGHAM
B32 2HX
Ffôn:
01214275221
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael