Hanes ariannol SIR WILLIAM DUPREE CHESS TOURNAMENT TRUST FUND (PORTSMOUTH)
Rhif yr elusen: 246282
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44k | £2.61k | £2.68k | £2.11k | £2.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22k | £1.69k | £2.01k | £1.86k | £1.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.