KINETON UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 246306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Financial aid given to those continuing in education or modern apprenticeships up to the age of 25, living in the Parishes of Kineton and Combroke

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £5,688
Cyfanswm gwariant: £5,476

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Talu staff
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Rajeev Kanwar Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Barnaby Briggs Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
John William Rose Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod
Helen Sayers Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Rev BARRY JACKSON Ymddiriedolwr 01 March 2010
CHAMBERS ENDOWMENT FUND(IN CONNECTION WITH RADWAY COUNTY PRIMARY SCHOOL)
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN WOODWARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRENDA RAYSON BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.08k £5.39k £5.51k £5.60k £5.69k
Cyfanswm gwariant £1.65k £4.36k £2.49k £5.36k £5.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 04 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 16 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 10 FEBRUARY 1969 AS VARIED BY SCHEME OF 9 AUGUST 1982
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF PERSONS IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. ABOVE CHARITY COMPRISES OF THE CHARITIES OF FRANCES BENTLEY, R. BURBRIDGE AND MRS NORTON. (PRIOR TO SCHEME OF 10 FEBRUARY 1969 REGISTERED UNDER 246308)
Maes buddion
PARISHES OF KINETON AND COMBROOK
Hanes cofrestru
  • 10 Ionawr 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wellingtonia House,
Banbury Street
Kineton
Warwickshire
CV35 0JS
Ffôn:
01926717151
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael