Hanes ariannol THE ENGLISH REGION OF THE SISTERS OF CHARITY OF ST JEANNE ANTIDE

Rhif yr elusen: 246712
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2018 30/06/2019
Cyfanswm Incwm Gros £255.14k £211.33k £1.24m £347.52k £195.31k
Cyfanswm gwariant £506.04k £530.90k £560.79k £885.06k £447.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £41.90k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £163.77k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £1.04m N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £553.62k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £7.17k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £9.25k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £115.41k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £7.17k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A