ymddiriedolwyr HATFIELD OLD PEOPLES' CENTRE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 246750
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
louise coggrave | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
laura anne duignan | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
stacey louise cousins | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
trivena Codman | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Annette Shaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
Michael Shaw | Ymddiriedolwr | 11 June 2008 |
|
|
||||
martin baker | Ymddiriedolwr | 20 June 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.