Dogfen lywodraethu THE YORKSHIRE SAFETY CENTRE FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Rhif yr elusen: 246759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST JANUARY, 1966 AS AMENDED 3 FEBRUARY 1997, 17 NOVEMBER 2000, 1 SEPTEMBER 2006 AND 9 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE INTEREST IN HEALTH, SAFETY AND WELFARE BY ARRANGING AND CONDUCTING MEETINGS, LECTURES AND TRAINING COURSES FOR PERSONS CONNECTED WITH THE BUILDING, CIVIL ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES (FOR FULL OBJECTS SEE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.