ymddiriedolwyr NEWCASTLE REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 246816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA SCOTT | Cadeirydd | 10 September 2013 |
|
|
||||
Dr Jonah Agus | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Pauline Statt | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Dr Barbara Salas | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Lesley Hagon | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||
Helen Brady | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||
Seth Levi Briggs Marber | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Benjamin Paul Ross | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
JOANNA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
DAVID LUPER | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
BARBARA BERG | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
LESLEY ANNE HUDDART | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
GABRIELLE MANDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA DINSDALE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Sylvia Rowlands | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLIN JAMES SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.