THE ROYAL HAMPSHIRE REGIMENT WELFARE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster esprit de corps among former members of the Royal Hampshire Regiment enabling them to keep in touch with Regimental affairs and with each other. To assist Comrades to obtain suitable employment and to relieve them and/or their dependents, widows or children who are in need, hardship or distress. To produce a report upon the activities and deaths of comrades.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- THE COMRADES ASSOCIATION (Enw gwaith)
- CHARITIES FOR THE BENEFIT OF THE ROYAL HAMPSHIRE REGIMENT (Enw blaenorol)
- THE ROYAL HAMPSHIRE REGIMENT COMRADES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE ROYAL HAMPSHIRE REGIMENT COMRADES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Andrew Lepel Glass | Cadeirydd | 09 December 2021 |
|
|||||
Amy Stone | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||
Col Simon Aubrey Craycroft Frere-Cook MBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Lt Col Stuart Joseph Nye MBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Retired Christopher Frank Warren | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Col Paul Anthony Davis CBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
John Michael Curtis | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Brigadier David Harrison MBE DL | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Matthew Fraser Pearce | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.59k | £319.95k | £39.23k | £41.39k | £42.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.48k | £124.64k | £89.33k | £44.13k | £84.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 03 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (1) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE SUCCESSOR REGIMENT BY FOSTERING ESPRIT DE CORPS AMONG MEMBERS AND ENABLING THEM TO KEEP IN TOUCH WITH REGIMENTAL AFFAIRS AND WITH ONE ANOTHER. (2) ASSISTING MEMBERS TO OBTAIN SUITABLE EMPLOYMENT. (3) TO RELIEVE ALL MEMBERS OF THE FORMER REGIMENT, AND FORMER AND SERVING MEMBERS OF THE SUCCESSOR REGIMENT WHO WERE DOMICILED IN HAMPSHIRE OR THE ISLE OF WIGHT AT THE TIME OF ENLISTMENT OR COMMISSIONING, OR THEIR DEPENDENTS, WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. (4) THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS IN NEED BY: (A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR (B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED. (5) IF AND IN SO FAR AS THE INCOME OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED TOWARDS THE OBJECT SPECIFIED IN SUB-CLAUSES (1-3) ABOVE, THE TRUSTEES MAY APPLY IT FOR THE RELIEF OF THE FOLLOWING CATEGORIES OF PERSON WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN THE FOLLOWING ORDER OF PRIORITY: (A) SERVING OFFICERS AND EX-OFFICERS WHO PREVIOUSLY HAVE BEEN SECONDED OR ATTACHED TO THE FORMER REGIMENT AND THEIR DEPENDENTS; (B) OFFICERS AND EX-OFFICERS OF THE WESSEX REGIMENT WHO HAVE SERVED IN COMPANIES IN HAMPSHIRE OR THE ISLE OF WIGHT AND THEIR DEPENDENTS; (C) TERRITORIAL AND ARMY RESERVE OFFICERS AND FORMER TERRITORIAL AND ARMY RESERVE OFFICERS OF THE PRINCESS OF WALES'S ROYAL REGIMENT WHO HAVE SERVED IN TERRITORIAL AND ARMY RESERVE COMPANIES IN HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Hampshire Regiment Museum
Serles House
Southgate Street
Winchester
SO23 9EG
- Ffôn:
- 01962863658
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window