THE GOODLY DALE COTTAGE HOMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of the Goodly Dale Cottage Homes is "to provide accomodation for poor persons of good character each of whom shall not be less than 60 years of age (or 50 if disabled), and shall have been born or lived for 10 of the last 30 years in Windermere and Ambleside Urban Districts, Undermillbeck, Troutbeck and Applethwaite.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 09 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Bill Smith | Cadeirydd |
|
||||||
Mr Will Clark | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|||||
Mr Bob Pow | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|||||
JOHN BRUCE PARKER | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH LIDIARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/02/2020 | 06/02/2021 | 06/02/2022 | 06/02/2023 | 06/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.73k | £82.15k | £85.36k | £89.81k | £95.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.58k | £78.13k | £86.07k | £113.81k | £85.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Chwefror 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Chwefror 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Chwefror 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Chwefror 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Chwefror 2022 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Chwefror 2022 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Chwefror 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Chwefror 2021 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Chwefror 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Chwefror 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 14 OCTOBER 1970 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALSMHOUSES FOR POOR MARRIED COUPLES, WIDOWS OR SPINSTERS OF GOOD CHARACTER EACH OF WHOM:- A) AT THE TIME OF APPOINTMENT SHALL BE NOT LESS THAN 60 YEARS OF AGE OR NOT LESS THAN 50 YEARS OF AGE WHERE DISABLED BY ACCIDENT OR INFIRMITY FROM MAINTAINING HIMSELF OR HERSELF B) SHALL HAVE BEEN BORN IN THE AREA OF THE URBAN DISTRICTS OF WINDERMERE AND AMBLESIDE OR THE FORMER TOWNSHIPS OF UNDERMILLBECK, TROUTBECK AND APPLETHWAITE OR SHALL HAVE LIVED IN THE SAID AREA FOR A TOTAL OF 20 YEARS DURING THE 30 YEARS IMMEDIATELY PRECEDING THE TIME OF APPOINTMENT.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Elusennau cysylltiedig
- 09 Mawrth 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Goodly Dale
WINDERMERE
LA23 2JB
- Ffôn:
- 01539448363
- E-bost:
- pow246@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window