ymddiriedolwyr BOVINGDON GREEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 247129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Bristow | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Jan Lundie | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Jay Patel | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Susan White | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Jessie Passaway | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Rob Passaway | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
John Gillbe | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
John Johnny | Ymddiriedolwr | 14 April 2005 |
|
|
||||
AUDREY PLATT | Ymddiriedolwr | 07 April 1981 |
|
|
||||
JOHN APPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS SUE PLATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.