Hanes ariannol LEAGUE OF FRIENDS OF COSSHAM HOSPITAL

Rhif yr elusen: 247142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.81k £0 £3.07k £9.14k £24.70k
Cyfanswm gwariant £44.72k £0 £2.95k £19.25k £24.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A