ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF COSSHAM HOSPITAL
Rhif yr elusen: 247142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Nolder | Cadeirydd | 11 July 2017 |
|
|
||||
Irene Draper | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Patch | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Pat Patch | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Patsy-Anne Stevens | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
Marion Meachin Derrick | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Joanne Charlotte James | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Gloria Maureen Moore | Ymddiriedolwr | 27 December 2013 |
|
|
||||
ANN ROSEMARY RACKSTRAW | Ymddiriedolwr | 27 December 2013 |
|
|
||||
WENDY PATRICIA KITSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN MAY SAVAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.