Hanes ariannol T W HUGHES MEMORIAL CHURCH HALL

Rhif yr elusen: 247248
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £5.56k £8.32k £4.95k £6.41k £6.42k
Cyfanswm gwariant £4.67k £7.36k £8.46k £6.20k £5.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A