Dogfen lywodraethu AGE CONCERN LUTTERWORTH AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 247288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MODEL CONSTITUTION ADOPTED 3 NOVEMBER 1965 AS AMENDED 5 DECEMBER 1995 AND 18 JUNE 2001 AS AMENDED 17TH JUNE 2002 as amended on 20 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER, WHICH NOW IS, OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN THE "OLD RURAL DISTRICT COUNCIL AREA"
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LUTTERWORTH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.