COMMUNITY TRANSPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates 3 core services: 1. Provision of accessible transport for people with limited mobility or other health conditions; 2. Supply of donated domestic and office furniture to raise income for charitable purposes; 3. Training and work experience for disadvantaged or unemployed individuals and to voluntary and community groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,910,706
Roddion a chymynroddion | £36.16k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.23m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £642.52k |
Cyfanswm gwariant:
£3,704,722
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.70m | |
Arall | £0 |
£642,477 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,663,260 o 25 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.70m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £205.98k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £3.70m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £848.46k |
Pobl

107 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sandwell
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096683 FURNITURE RESTORE
- 07 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
- CITYWIDE (Enw gwaith)
- COMMUNITY FURNITURE SERVICE (Enw gwaith)
- PRISON VISITING TRANSPORT SERVICE (Enw gwaith)
- SWIFTLINK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gary Christopher Layland | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||
Tony Chan | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Joseph Hall | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Corinne Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16m | £3.40m | £3.42m | £3.19m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | £3.06m | £3.95m | £3.71m | £3.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £986.43k | £1.71m | £597.79k | £1.63m | £1.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £340.56k | £537.81k | £182.93k | £123.39k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.76k | £33.60k | £217.86k | £30.99k | £36.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08m | £943.87k | £0 | £0 | £3.23m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.04m | £2.41m | £3.20m | £3.14m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £310 | £84 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £942 | £3.17k | £11.61k | £23.61k | £642.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.97m | £3.06m | £3.95m | £3.71m | £3.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.49k | £13.75k | £10.15k | £12.51k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £366.43k | £320.41k | £491.40k | £486.01k | £183.15k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.85m | £2.26m | £1.64m | £1.20m | £1.58m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £374.84k | £404.55k | £477.76k | £557.85k | £426.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Mawrth 2025 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Mawrth 2025 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST APRIL 1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 JULY 2005 AND 13 JULY 2010 as amended on 28 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS, OLD AGE AND DISTRESS THROUGH THE PROVISION OF TRANSPORT, ADVICE OR ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Grand
Heaton Terrace
Byker
Newcastle upon Tyne
Tyne and Wear
NE6 1JR
- Ffôn:
- 01912656463
- E-bost:
- info@communitytransport.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window