Hanes ariannol THE ABBEYFIELD KNUTSFORD SOCIETY LTD

Rhif yr elusen: 247343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £123.32k £131.46k £142.97k £218.70k £175.90k
Cyfanswm gwariant £122.99k £125.89k £144.49k £146.27k £254.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A