BATTERSEA UNITED CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education for the benefit of persons in need of financial assistance who reside in, or attend an educational establishment in, the former Metropolitan Borough of Battersea; and the relief of poverty of persons who are resident in the former Metropolitan Borough of Battersea, in particular but not exclusively by the payment of pensions or the provision of other financial support
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Wandsworth
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
- 11 Mehefin 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- BATTERSEA UNITED CHARITIES - THE NON-APPRENTICING CHARITIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP WILLIAM BEDDOWS | Cadeirydd | 27 February 2004 |
|
|
||||
Alexander John Read | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Claire Jean Phipps FCA | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
George Ian Henry Hope Henderson | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Marie Hanson MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Kate Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||
CAROLINE USHER | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
COUNCILLOR TONY BELTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
STEPHEN ALAN WILLMETT | Ymddiriedolwr | 25 January 2008 |
|
|
||||
TESSA MARY EDWINA STRICKLAND | Ymddiriedolwr | 18 September 2005 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.93k | £32.19k | £32.59k | £23.33k | £14.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.72k | £25.24k | £34.32k | £26.16k | £16.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 13 DEC 1938 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND ARE RESIDENT IN, OR ATTEND AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN, THE FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF BATTERSEA. THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THE FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF BATTERSEA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PAYMENT OF PENSIONS OR THE PROVISION OF OTHER FINANCIAL SUPPORT.
Maes buddion
THE FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF BATTERSEA.
Elusennau cysylltiedig
- ANN COOPER
- ANTHONY FRANCIS HALDIMAND
- ARTHUR SYKES
- BATTERSEA LAMMAS HALL
- CHARITY OF CHARLES BARRINGTON
- EDWARD DAGNALL
- ELY CHARITY FOUNDED BY ASHLEY WILLIAM GRAHAM ALLEN
- HENRY JUER
- HENRY SMITH (BATTERSEA SHARE)
- JOHN CHARLES CONSTABLE
- JOHN EDMONDS
- JOHN PARVIN
- JOHN RAPP
- PETTAUGH CENTRE ASSOCIATION
- REBECCA WOOD
- THE CHARLOTTE DESPARD CHARITY
- THOMAS ASHNESS
- 04 Ebrill 1966 : Cofrestrwyd
- 11 Mehefin 2018 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Battersea United Charities
Battersea Library
265 Lavender Hill
London
SW11 1JB
- Ffôn:
- 07813668897
- E-bost:
- batterseacharities@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window