CHELSEA OPERA GROUP TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary object of the Chelsea Opera Group Trust is "the advancement of musical education in general and in particular by sponsoring managing and providing financial assistance for performances of operatic or other musical works..."The Trust makes grants to the Chelsea Opera group in furtherance of the primary object.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
- C O G (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Ashford-Russell | Cadeirydd | 19 October 2020 |
|
|
||||
ROBERT WILLIAM MONTGOMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER KEY PATEY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.13k | £17.90k | £28.63k | £27.03k | £30.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.28k | £7.33k | £35.62k | £43.61k | £18.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEEDS DATED 2 APRIL AND 17 SEPTEMBER 1963
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF MUSICAL EDUCATION IN GENERAL AND IN PARTICULAR BY SPONSORING, MANAGING AND PROVIDING FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE FOR PERFORMANCES OF OPERATIC AND OTHER MUSICAL WORKS AT THE UNIVERSITIES OF OXFORD AND CAMBRIDGE, ETON COLLEGE, WINCHESTER COLLEGE AND ELSEWHERE AND BY PROVIDING OPPORTUNITIES IN SUCH PERFORMANCES FOR CONDUCTORS, SINGERS AND INSTRUMENTALISTS TO OBTAIN VALUABLE EXPERIENCE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linton House
43 Bargate
Richmond
North Yorkshire
DL10 4QY
- Ffôn:
- 07747777156
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window