Hanes ariannol NORTON FITZWARREN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 247449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.59k £38.82k £68.53k £60.78k £69.86k
Cyfanswm gwariant £59.88k £29.53k £44.50k £59.76k £62.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.46k £16.87k £2.42k N/A