Hanes ariannol LINDLEY EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 247662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £1.78m | £794.13k | £1.34m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.71m | £1.00m | £1.29m | £1.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.04k | £338.20k | £146.39k | £63.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £242.64k | £148.31k | £249.60k | £219.39k | £291.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.62m | £205.83k | £973.28k | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £1.73k | £509 | £40 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.04k | £338.20k | £146.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £1.69m | £991.10k | £1.28m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.60k | £20.07k | £13.30k | £7.73k | £18.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.08k | £7.30k | £7.12k | £7.31k | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.