ymddiriedolwyr LINDLEY EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 247662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Price | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|||||
Thomas James Alisdair Curtis | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Lisa Jane Mitchell | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
KAREN LESLEY JONES | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY SOAR | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
DAVID HENDERSON | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
JAMES MURRAY REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||
DOUGLAS JONES | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.